Search
Categories
Archive
- September 2024
- August 2024
- April 2024
Actif en tant que designer au sein de la société SAIAR Ferro - Toso à la fin des années 20 et au début des années 30, notamment dans le domaine des luminaires.
Né à Strasbourg en 1887, il meurt à Locarno en 1966 (certaines biographies indiquent à tort Bale ou Meudon). Peintre, sculpteur et poète, il découvre l'Art Moderne lors d'un séjour à Paris. Il côt...
Pseudonyme de Gaetana Emilia Aulenti (Palazzolo dello Stella, 4 décembre 1927 - Milan, 31 octobre 2012) Elle est diplômée en architecture à l'École Polytechnique de Milan en 1953. De 1955 à 1963, ...
Né à Milan en 1926. Diplômé en architecture, il devient associé de l'ADI (Industrial Design Studio) et travaille chez Knoll international, Ferruzzi e Bozzi à Milan et Rochas à Paris. Au cours de s...
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir passé sa jeunesse à l'école des grands Né en 1912, il commence très jeune à travailler dans le secteur de la verrerie et après un bref apprent...
Né à Murano en 1940. À l'âge de 14 ans, il est apprenti chez le maître verrier Ermanno Nason , dans l'entreprise Mazzega IVM. De 1958 à 1960, il fréquente l'Institut de Beaux-Arts de Venise, où ...
Né à Turin en 1882, décédé à Asolo (Trévise) en 1941. En 1918, il devient designer pour la société Artisti Barovier . En 1922, à Colle Val d'Elsa (Sienne), il ouvre avec Franz Pelzel un laboratoi...
L'entreprise a été fondée en 1938 par Aureliano Toso , qui a pu dès le début coopérer avec le peintre Dino Martens , dont il avait déjà apprécié les qualités de designer. Les premières expérienc...
Maître Giuliano Ballarin est né à Murano le 15 mars 1942 dans une famille dont la tradition verrière se transmet de génération en génération depuis 1400. Il aborde le monde du verre dès son plus...
Fils d' Alfredo Barbini , il est né à Murano en 1948. Il a étudié à l'Institut National d'Art Carmini de Venise. En 1968, il rejoint l'entreprise de son père et y travaille toujours comme designer.
Né à Murano le 13 mai 1898 de Vincenzo Barbini et Anna Fuga, il descend d'une ancienne famille de verriers de Murano qui, pendant plus de cinq siècles, ont travaillé dans les différents secteurs de...
La verrerie, fondée en 1878, connaît diverses circonstances avant de prendre le nom actuel de Barovier & Toso en 1942. Propriété de la famille Barovier, avec des partenaires plus ou moins anci...
Maître verrier de la maison Venini & C. En 1928, il expose certains de ses objets à la XVIe Biennale de Venise.
Fils d'Ercole, il est né à Venise en 1927. Il a étudié le droit aux universités de Padoue et de Ferrare (Italie). En 1947, il commence à travailler chez Barovier & Toso et en 1951, il devien...
En tant que maître souffleur de verre, il a travaillé pour Andrea Rioda & Co. et pour les Entreprises Cappellin Venini & C. Tout en travaillant pour cette dernière maison, il expose ses ex...
Né à Murano en 1853 où il meurt en 1942. Sa carrière débute avec Antonio Salviati , son ami pendant ses études. Encore très jeune, il rejoint la CVM Compagnia Venezia Murano , et après le départ...
Fils de Benvenuto , il est né à Murano en 1889 où il décède en 1974. En 1919, il rejoint en tant qu'associé la Vetreria Artistica Barovier & Co. et en 1926, il obtient le poste de direction ave...
Fils d'Ercole, il est né à Venise en 1950. Il a étudié l'économie et le commerce, a rejoint Barovier & Toso pour s'occuper de l'administration et en est devenu le directeur général.